BARTON TRAINING TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BTT provides free holidays for disadvantaged underprivileged and at risk children aged 7-11 years through a Safety Net Programme and management training experience and education to trainees from industry and commerce
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Birmingham
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Hackney
Llywodraethu
- 17 Ebrill 1990: Cofrestrwyd
- 05 Gorffennaf 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.78k | £126.37k | £67.51k | £98.61k | £70.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.95k | £116.98k | £85.30k | £104.41k | £76.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 01 Mehefin 2011 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 01 Mehefin 2011 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 17 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 17 Medi 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 16 Medi 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 16 Medi 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16TH MARCH 1990
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AND PROMOTE THE ORGANISATION PROVISION AND RUNNING OF CHILDRENS CAMPS OFFERING FREE HOLIDAYS TO DESERVING UNDER PRIVILEGED CHILDREN AND MANAGEMENT TRAINING EXPERIENCE AND EDUCATION TO TRAINESS FROM INDUSTRY AND COMMERCE. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window