Hanes ariannol THE BRADFIELD FOUNDATION

Rhif yr elusen: 900457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £603.80k £987.36k £760.76k £1.08m £1.07m
Cyfanswm gwariant £663.85k £628.97k £2.10m £955.37k £627.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £599.88k £987.16k £760.76k £1.08m £1.07m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.92k £207 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £5.00k £22.50k £17.96k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £663.85k £628.97k £2.10m £955.37k £627.19k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £6.70k £8.68k £6.74k £10.11k £8.31k
Gwariant - Sefydliad grantiau £657.16k £620.29k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0