LITTLETON LOCAL HISTORY GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Research local history of Littleton.Produce Publications of local interest.Arrange lectures of associated topics for member's meetings. As the result of a special General Meeting of the group on 23 March 23 the LLHG is closing down and disposing of its financial assets in accordance with the constitution. The Group will cease to be a charity and is cancelling its membership with immediate effect
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Hampshire
Llywodraethu
- 17 Mai 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEIRDRE ELIZABETH WRATTEN | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
||||
Neil Skinner | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
MICHAEL GILBERT LUPTON | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
CANON DAVID BRUCE KINGTON | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
GILLIAN MASKILL | Ymddiriedolwr | 29 December 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £826 | £366 | £29 | £4 | £91 | |
|
Cyfanswm gwariant | £804 | £617 | £145 | £527 | £150 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 85 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 85 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 06 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5TH APRIL 1990
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF LITTLETON AND ITS SURROUNDING AREA AND TO PROMOTE AND TO UNDERTAKE RELATED RESEARCH AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Rewlands Drive
Winchester
SO22 6PA
- Ffôn:
- 01962881151
- E-bost:
- maskill_john892@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window