ymddiriedolwyr LONG FURLONG COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 900632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAIRE FOSTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicki Peirce | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Sheila Lester | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Nicola Lister | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Daren Lister | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||
Sian Cole | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Penny Pizzey | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Mel Hunter | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Teresa Campbell | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Lisa Brooks | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Diane Vallerius | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Robinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.