THE DAVID LEWIS CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides services to children, young people and adults including a Special Needs School, Specialist College and Adult Day Services with residential care for young people aged 16 and older and adults. This is supported by specialist medical, therapeutic and assessment services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£36,191,000
Roddion a chymynroddion | £367.00k | |
Weithgareddau elusennol | £35.58m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £147.00k | |
Buddsoddiadau | £97.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£37,519,000
Codi arian | £110.00k | |
Weithgareddau elusennol | £37.41m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £34,796,953 o 89 gontract(au) llywodraeth a £783,047 o 72 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £110.00k | |
Gwariant elusennol | £37.41m |
Pobl

980 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
180 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
- THE DAVID LEWIS CENTRE (Enw blaenorol)
- THE DAVID LEWIS ORGANISATION (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL WALKER | Ymddiriedolwr | 31 January 2025 |
|
|||||
Christine Green | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
Elaine Cartwright | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Paul Brearley | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||
Paul McKevitt | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Lisa Ellis | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Victoria Halliwell | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Tricia Kalloo | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Carole Spencer | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
GEOFF LOUGHLIN | Ymddiriedolwr | 19 January 2018 |
|
|
||||
Alistair Hollows | Ymddiriedolwr | 19 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.87m | £30.22m | £27.96m | £30.82m | £36.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.72m | £26.04m | £26.69m | £31.63m | £37.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £27.74m | £27.48m | £27.16m | £29.85m | £34.80m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.05m | £1.02m | £584.74k | £569.01k | £783.05k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.00k | £87.00k | £193.00k | £256.00k | £367.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £45.00k | £18.00k | £18.00k | £76.00k | £147.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.79m | £28.50m | £27.75m | £30.42m | £35.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.00k | £1.00k | £4.00k | £66.00k | £97.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.62m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £65.00k | £109.00k | £0 | £65.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £27.69m | £26.04m | £26.67m | £31.59m | £37.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £33.00k | £0 | £15.00k | £48.00k | £110.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.00k | £33.00k | £35.00k | £40.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £15.02m | £14.04m | £11.86m | £13.81m | £14.74m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £5.67m | £10.05m | £10.65m | £8.11m | £7.55m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.76m | -£1.36m | £6.51m | £2.11m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.13m | £2.90m | £2.29m | £2.73m | £2.31m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 SEPTEMBER 1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 4 FEBRUARY 1993, 1 MAY 1997, 12 NOVEMBER 2004 AND 17 APRIL 2009. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 25 JANUARY 1999
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE RELIEF OF THOSE WHO ARE IN NEED BY REASON OF MENTAL OR PHYSICAL DISABILITIES, INCLUDING EPILEPSY AND ASSOCIATED NEUROLOGICAL CONDITIONS ("THE BENEFICIARIES") IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION BY PROVIDING: = TEMPORARY OR PERMANENT ACCOMMODATION = EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES = MEDICAL OR CLINICAL TREATMENT = SOCIAL AND WELFARE ACTIVITIES FOR THE PURPOSE OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE OF THE BENEFICIARIES 3.2 THE PRESERVATION AND PROMOTION OF GOOD HEALTH BY CONDUCTING OR SUPPORTING STUDY AND RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF THE BENEFICIARIES' DISABILITIES AND CONDITIONS AND PUBLISHING AND DISSEMINATING THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 30 Mehefin 1993 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
David Lewis
Mill Lane
ALDERLEY EDGE
Cheshire
SK9 7UD
- Ffôn:
- 01565640000
- E-bost:
- enquiries@davidlewis.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window