LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE FILM ARCHIVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To seek out and preserve motion picture film showing life and work in the historic county of Lincolnshire, and to make such film accessible to all with an interest in Lincolnshire's local history.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 20 Medi 1990: Cofrestrwyd
- LINCOLNSHIRE FILM ARCHIVE (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JOHN RYDE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Baker | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Glyn Halgarth | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
MALCOLM BIGGADIKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT ADRIAN BRADLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.52k | £2.83k | £1.42k | £914 | £1.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £949 | £945 | £404 | £0 | £257 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 182 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 182 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20TH AUGUST 1990. AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 29 OCTOBER 1992.
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE LOCAL HISTORY, CUSTOMS, CULTURE AND ARTISTIC AND ECOLOGICAL HERITAGE WITHIN THE AREA OF LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE AND THE SURROUNDING AREA BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF AN ARCHIVE OF CINEMATOGRAPHIC FILM RELATED TO THE SUBJECT WHETHER ON FILM, VIDEOTAPES OR OTHER MEDIUM 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTISTIC EDUCATIONAL AND HISTORICAL SIGNIFICANCE OF SUCH CINEMATOGRAPHIC FILM AND OF ANY KIND OF LITERARY DOCUMENTARY OR PRODUCTION MATERIAL RELATED TO SUCH CINEMATOGRAPHIC FILM
Maes buddion
LINCOLNSHIRE, EAST RIDING OF YORKSHIRE, COUNTY AND CITY OF KINGSTON UPON HULL AND THE SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
69 AMOS WAY
SIBSEY
BOSTON
PE22 0SU
- Ffôn:
- 01205751584
- E-bost:
- info@lincsfilm.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window