THE HUMAN SCALE EDUCATION MOVEMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion, by way of research, training, consultancy, seminars and other means, of education in small groupings in which effective learning can be better encouraged and undertaken in an ambience of mutual respect.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Medi 1990: Cofrestrwyd
- HUMAN SCALE EDUCATION (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBIN PRECEY | Cadeirydd | 27 January 2014 |
|
|||||
Megan Cousins | Ymddiriedolwr | 09 December 2023 |
|
|
||||
Dan Jones | Ymddiriedolwr | 09 December 2023 |
|
|
||||
Sophie Grubb | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Louisa Koschyk | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Mx Jennifer Helen Nuin Smith | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Andrew James Taylor | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|||||
ROSALYN SPENCER | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04k | £1.57k | £1.81k | £2.68k | £2.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05k | £952 | £3.18k | £4.89k | £2.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 12 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/08/1990 AS AMENDED ON 26/09/2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EDUCATION IN SMALL GROUPINGS IN WHICH EFFECTIVE LEARNING CAN BE BETTER ENCOURAGED AND UNDERTAKEN IN AN AMBIENCE OF MUTUAL RESPECT AND CARE FOR THE NEEDS OF OTHERS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
QUARRENDEN
UPPER RED CROSS ROAD
GORING
READING
RG8 9BD
- Ffôn:
- 01491873548
- E-bost:
- info@hse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window