Ymddiriedolwyr HAMPSHIRE BEEKEEPERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1000995

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter George | Cadeirydd | 13 March 2023 |
|
|||||
Dylan Gussman | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Mark Cooper | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Alan Baxter | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|||||
David Holloway | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|||||
Dr Ali Everest | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Philip Latham | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Richard Ray | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Peter Grimes | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Richard Skinner | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Jean Frost | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Jan Margetts | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.