LEWISHAM DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 1001668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Scouting exists to actively engage and support young people in their personal development, empowering them to make a positive contribution to society.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £405,769
Cyfanswm gwariant: £407,811

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Croydon
  • Lewisham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Ionawr 1991: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • LEWISHAM MANOR SCOUT DISTRICT (Enw gwaith)
  • LEWISHAM MANOR DISTRICT SCOUT COUNCIL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael Hedley Jackson Cadeirydd 22 July 2020
THE DON BROOME SCOUT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Michael McDermott Ymddiriedolwr 09 October 2023
HOLBEACH CHILDREN'S CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Morgan Gareth Fuller Ymddiriedolwr 10 July 2023
Dim ar gofnod
Garry Walter Leach Ymddiriedolwr 10 July 2023
Dim ar gofnod
Graeme Taylor Ymddiriedolwr 30 March 2023
Dim ar gofnod
Graham John Simmons Ymddiriedolwr 25 June 2019
Dim ar gofnod
Jennifer Mary McCullough Ymddiriedolwr 24 March 2019
Dim ar gofnod
KEVIN MURPHY Ymddiriedolwr 30 June 2014
Dim ar gofnod
Dr David Wallis Ymddiriedolwr 30 June 2014
Dim ar gofnod
LESLEY HINE Ymddiriedolwr 12 September 2011
Dim ar gofnod
CHRIS ELLINSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RICHARD MORRISON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £308.14k £464.20k £346.48k £384.14k £405.77k
Cyfanswm gwariant £327.37k £201.09k £302.01k £395.32k £407.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £79.23k £23.36k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 29 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 12 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 30 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 09 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 09 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 26 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Frylands Wood Scout Outdoor Centre
Featherbed Lane
CROYDON
CR0 9AA
Ffôn:
02086571154