THE HALO TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HALO 1. Helps to eliminate the threat to lives and livelihoods posed by landmines and Explosive Remnants of War (ERW); 2. Designs and delivers physical security & stockpile management (PSSM) of explosive ammunition for the protection of civilians; 3. Reduces the potential for armed violence in fragile states; 4. Responds rapidly to crises to alleviate suffering and enable humanitarian efforts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£147,567,000
Roddion a chymynroddion | £2.94m | |
Weithgareddau elusennol | £143.26m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £739.00k | |
Arall | £632.00k |
Cyfanswm gwariant:
£145,076,000
Codi arian | £686.00k | |
Weithgareddau elusennol | £144.39m | |
Arall | £0 |
£198,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,466,728 o 9 gontract(au) llywodraeth a £500,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £686.00k | |
Gwariant elusennol | £144.39m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.49m |
Codi arian a Arall Gwariant | £686.00k | |
Gwariant elusennol | £144.39m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.69m |
Pobl

11027 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 18 |
£70k i £80k | 9 |
£80k i £90k | 13 |
£90k i £100k | 9 |
£100k i £110k | 4 |
£110k i £120k | 4 |
£150k i £200k | 1 |
£200k i £250k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Westminster
- Wiltshire
- Affganistan
- Angola
- Armenia
- Bosnia And Herzegovina
- Byrma
- Cambodia
- Colombia
- El Salvador
- Georgia
- Guatemala
- Guiné-bissau
- Hondwras
- Iorddonen
- Irac
- Kosovo
- Laos
- Libia
- Somalia
- Sri Lanka
- Syria
- Tiriogaethau Palesteina
- Ukrain
- Yemen
- Yr Alban
- Zimbabwe
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Jonathan Douglas Evans KCB DL | Cadeirydd | 01 November 2023 |
|
|||||
Faeth Birch | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||
Rexon Youngsun Ryu | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Caroline Philippa Wicks | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
John Alexander Deans | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Lucia Veronica Halpern | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|||||
Emma Sky OBE | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Lieutenant General Sir Barnabas William Benjamin White-Spunner KCB CBE | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Jose Pedro Agostinho | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
John Raine CMG OBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Anthony Patrick Mycroft Beeley | Ymddiriedolwr | 10 June 2016 |
|
|
||||
Col Jane Davis OBE QVRM | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.97m | £89.88m | £94.93m | £128.44m | £147.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.90m | £89.61m | £95.26m | £120.96m | £145.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £17.02m | £12.66m | N/A | £9.05m | £10.47m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.02m | £49.00k | £8.21m | £2.19m | £500.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £280.00k | £170.00k | £945.00k | £641.00k | £2.94m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £83.42m | £89.29m | £93.58m | £122.90m | £143.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £75.00k | £23.00k | £8.00k | £313.00k | £739.00k | |
|
Incwm - Arall | £192.00k | £405.00k | £397.00k | £4.59m | £632.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £125.00k | £9.90k | £11.00k | £2.00k | £103.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £82.43m | £89.34m | £94.87m | £120.40m | £144.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £470.00k | £271.00k | £388.00k | £552.00k | £686.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.03k | £10.80m | £132.79k | £110.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £5.73m | £2.86m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £762.00k | £1.24m | £826.00k | £11.45m | £14.47m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £1.46m | £1.36m | £1.56m | |
|
Cyfanswm asedau | £29.04m | £35.86m | £40.90m | £47.36m | £54.39m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £21.76m | £28.78m | £35.25m | £33.98m | £41.56m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Mawrth 2022 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Mawrth 2022 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/03/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/01/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/01/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/09/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/05/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/07/2014 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25/03/2015 as amended on 18 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS, SUFFERING AND DISTRESS THROUGHOUT THE WORLD, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF HYDROLOGICAL, ENGINEERING AND OTHER WORKS AND MEDICAL AID WITH PARTICULAR EMPHASIS ON THE CARE AND REHABILITATION OF NON-COMBATANT VICTIMS IN AREAS WHERE THERE IS HUMAN CONFLICT AND THE PROVISION OF ASSISTANCE IN THE REMOVAL OF DEBRIS OF MILITARY HARDWARE WHICH MAY BE A DIRECT THREAT TO NON-COMBATANTS IN HAZARDOUS AREAS WHERE HOSTILITIES HAVE CEASED. (B) TO CARRY OUT OR CONDUCT OR TO ASSIST IN CARRYING OUT OR CONDUCTING ANY RESEARCH INTO THE SPECIAL PROBLEMS ARISING FROM INJURIES SUSTAINED BY NON-COMBATANTS IN HAZARDOUS AREAS AND INTO METHODS OF ALLEVIATING SUFFERING ARISING THEREFROM AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF ANY SUCH RESEARCH.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CARRONFOOT
CARRONBRIDGE
THORNHILL
DG3 5BF
- Ffôn:
- 01848331100
- E-bost:
- mail@halotrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window