Hanes ariannol SOMERHILL CHARITABLE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1002212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.40m £7.63m £8.80m £9.51m £9.75m
Cyfanswm gwariant £7.41m £7.60m £8.14m £8.90m £9.66m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £283.84k £46.66k £5.97k £3.66k £3.61k
Incwm o roddion a chymynroddion £3.93k £3.67k £5.01k £40.39k £10.65k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £59.61k £0 £0 £78.67k £109.34k
Incwm - Weithgareddau elusennol £7.32m £7.55m £8.56m £9.30m £9.41m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £15.03k £2.24k £17.79k £81.22k £185.50k
Incwm - Arall £0 £70.96k £204.99k £1.64k £30.71k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £7.36m £7.58m £8.12m £8.88m £9.63m
Gwariant - Ar godi arian £48.44k £20.83k £25.13k £22.24k £26.71k
Gwariant - Llywodraethu £16.82k £24.52k £36.57k £30.61k £21.68k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0