THE CAMBERWELL CHOIR SCHOOL

Rhif yr elusen: 1002667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a music project for children and young people aged 0-18, particularly those who would otherwise find it difficult to access positive and constructive group activities, especially high quality music tuition, which can be expensive and hard to find. We meet on Saturdays during term-time and sessions happen at different times depending on age. It costs just -ú1 per child per week.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £17,022
Cyfanswm gwariant: £19,350

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Southwark

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Ebrill 1991: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev NICHOLAS PAUL GEORGE Cadeirydd 14 July 2002
ALFRED AND DOROTHY SHORNEY MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF ST GILES CHURCH, CAMBERWELL
Derbyniwyd: Ar amser
CAMBERWELL CONSOLIDATED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Phyllis McLaughlin Ymddiriedolwr 28 May 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. GILES WITH ST. MATTHEW CAMBERWELL
Derbyniwyd: 42 diwrnod yn hwyr
FRIENDS OF ST GILES CHURCH, CAMBERWELL
Derbyniwyd: Ar amser
Doris Avbulimen Ymddiriedolwr 09 June 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. GILES WITH ST. MATTHEW CAMBERWELL
Derbyniwyd: 42 diwrnod yn hwyr
FRIENDS OF ST GILES CHURCH, CAMBERWELL
Derbyniwyd: Ar amser
Deborah Dairo Ymddiriedolwr 09 June 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. GILES WITH ST. MATTHEW CAMBERWELL
Derbyniwyd: 42 diwrnod yn hwyr
FRIENDS OF ST GILES CHURCH, CAMBERWELL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.85k £10.11k £21.56k £14.63k £17.02k
Cyfanswm gwariant £14.66k £12.07k £18.05k £16.84k £19.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 01 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 06 Hydref 2023 98 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 03 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 01 Medi 2021 63 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PARISH OFFICE
81 CAMBERWELL CHURCH STREET
LONDON
SE5 8RB
Ffôn:
02077034504