THE CASTOR CONGREGATIONAL CHAPEL FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 31 Awst 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 267469 THE CONGREGATIONAL FEDERATION LIMITED
- 15 Awst 1991: Cofrestrwyd
- 31 Awst 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38k | £1.47k | £1.55k | £1.80k | £1.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £924 | £24 | £24 | £1.52k | £24 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 24 Medi 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 09 Mawrth 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 31 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME SEALED 29TH APRIL 1991
Gwrthrychau elusennol
(1)IN OR TOWARDS THE UPKEEP AND REPAIR OF THE FABRIC OF THE CONGREGATIONAL CHAPEL AT MILLFIELD AND THE MAINTENANCE OF SERVICES THEREIN. (2)IF AND INSOFAR AS INCOME IN ANY YEAR IS NOT APPLICABLE IN MANNER AFORESAID THE SAME MAY BE APPLIED IN OR TOWARDS THE UPKEEP AND REPAIR OF THE FABRIC OF ANY CONGREGATIONAL CHURCH IN CAMBRIDGESHIRE AND THE MAINTENANCE OF SERVICES THEREIN.
Maes buddion
CAMBRIDGESHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window