THE NEW FOREST AGRICULTURAL SHOW SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operates the New Forest & Hampshire County Show. Manages New Park, Brockenhurst. Provides youth camping facilities. Supports agricultural & forest based activities and charities. Broad based education throughout the annual show.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Cyfanswm incwm:
£5,582,040
Roddion a chymynroddion | £2.17k | |
Weithgareddau elusennol | £1.68m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.80m | |
Buddsoddiadau | £86.98k | |
Arall | £14.25k |
Cyfanswm gwariant:
£5,432,388
Codi arian | £3.32m | |
Weithgareddau elusennol | £2.11m | |
Arall | £0 |
£3,217 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £96,277 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.32m | |
Gwariant elusennol | £2.11m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £149.65k |
Codi arian a Arall Gwariant | £3.32m | |
Gwariant elusennol | £2.11m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £152.87k |
Pobl

65 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
495 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
- Hampshire
- Wiltshire
Llywodraethu
- 09 Ionawr 1992: Cofrestrwyd
- NEW FOREST SHOW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID STEWART | Cadeirydd | 09 May 2012 |
|
|
||||||||||||||||
Oliver James Cook | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||||||||||||||
John Lowth | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||||||||||||||
SAMUEL COLIN DOVEY | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|||||||||||||||||
MICHAEL ROSS HARRIS | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||||||||||||||
MARY RACHEL MONTAGU-SCOTT | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|||||||||||||||||
AARON JAMES LAWFORD | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
||||||||||||||||
ALEXANDRA MARGARET JENNINGS LLB, TEP | Ymddiriedolwr | 13 March 2013 |
|
|
||||||||||||||||
KIRSTY SLOCOMBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||
TIMOTHY MICHAEL DALTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.24m | £635.69k | £829.24k | £2.29m | £5.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.08m | £791.01k | £784.49k | £2.10m | £5.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £96.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £63.46k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.92k | £14.38k | £14.96k | £2.65k | £2.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £389.95k | £480.20k | £550.66k | £440.56k | £3.80m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.75m | £50.95k | £179.04k | £1.77m | £1.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £89.75k | £90.16k | £84.58k | £82.24k | £86.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £14.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.78m | £497.07k | £453.88k | £1.74m | £2.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £296.41k | £293.94k | £330.61k | £354.81k | £3.32m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.34k | £5.23k | £5.36k | £13.21k | £19.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.52k | £2.40k | £2.44k | £3.94k | £1.97k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £593.01k | £530.06k | £489.61k | £480.22k | £559.79k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.34m | £1.34m | £1.36m | £1.33m | £1.28m | |
|
Cyfanswm asedau | £269.23k | £686.14k | £991.08k | £957.75k | £1.74m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £117.62k | £632.00k | £855.29k | £611.54k | £1.33m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Hydref 2023
(Mae'r cyfrifon |
16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 17 Medi 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 17 Medi 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 20 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 20 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17TH. SEPTEMBER 1991 as amended on 14 Mar 2018 as amended on 12 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
To promote and encourage the development and improvement of agriculture, horticulture, forestry, equestrianism and rural crafts in all their branches; generally to encourage and promote improvement in the breeding of stock; to advance education in the above
Maes buddion
HAMPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEW FOREST AGRICULTURAL SHOW
SOCIETY
THE SHOWGROUND NEW PARK
LYNDHURST ROAD
BROCKENHURST
SO427QH
- Ffôn:
- 01590622400
- E-bost:
- info@newforestshow.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window