FRIENDS OF SOUTH PETHERTON ( CHURCH OF ENGLAND ) INFANTS' SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for the Governors and raising funds to enhance the School's activities including teaching staff availability
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 25 Hydref 1991: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF THE INFANT SCHOOL (Enw gwaith)
- SOUTH PETHERTON CHURCH OF ENGLAND VOLUNTARY AIDED INFANTS SCHOOL FUND (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shan Weston | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Rosemary Bennett | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
Anne Lewis | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
ROBIN MEIKLEJOHN BALLARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £852 | £633 | £518 | £5.77k | £1.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37k | £2.33k | £4.27k | £885 | £2.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 MAY 1991 AS AMENDED 22 JANUARY 1996 AS AMENDED 25 JUNE 1999
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSE OF ADVANCING EDUCATION BY PROVIDING FUNDS TO ASSIST THE SCHOOL IN IMPROVING FACILITIES AS NECESSARY AND OTHER EDUCATIONAL NEEDS OF THE SCHOOL, WHERE THESE ARE NOT ABLE TO BE PROVIDED WITHIN THE SCHOOL BUDGET OPERATING AT THE TIME.
Maes buddion
SOUTH PETHERTON, SOMERSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church Path
Hele Lane
South Petherton
South Petherton
Somerset
TA19 9DA
- Ffôn:
- 01460240750
- Gwefan:
-
southpethertoncofeinfants.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window