THE NOTTINGHAM EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 1006495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The purpose of The Nottingham Education Trust is advance the education of young people, under the age of 21 and permanently resident in the City of Nottingham to pursue activities outside of their formal education, particularly in Music & the Arts, the Sciences, Languages, Travel & Cultural Experience, Sports & Outdoor & Adventurous pursuits, who would otherwise not have the opportunity.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £25,707
Cyfanswm gwariant: £23,025

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Tachwedd 1991: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NOTTINGHAM DERBY ROAD BRITISH SCHOOL EXHIBITION FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Stephen Stewart Cadeirydd 05 August 2019
FUNDAYS IN NOTTINGHAMSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
OAK FIELD SCHOOL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
OAK FIELD OLD STUDENT ASSOCIATION CIO
Derbyniwyd: Ar amser
YOUNG CREATIVES NOTTINGHAM
Derbyniwyd: 66 diwrnod yn hwyr
Councillor Samina Riaz Ymddiriedolwr 29 November 2023
Dim ar gofnod
Gary Fullwood Ymddiriedolwr 12 January 2023
Dim ar gofnod
Councillor Audrey Dinnall Ymddiriedolwr 14 December 2022
Dim ar gofnod
Linda Margaret Abbott Ymddiriedolwr 29 September 2022
ONE VISION PARTNERSHIP LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
REBALANCING THE OUTER ESTATES FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Councillor Cheryl Margaret Barnard Ymddiriedolwr 28 July 2022
Dim ar gofnod
Councillor Jay Hayes Ymddiriedolwr 16 July 2019
Dim ar gofnod
Dr KADIATU GWYNETH KANNEH Ymddiriedolwr 10 January 2019
Dim ar gofnod
BENJAMIN KING Ymddiriedolwr 14 January 2016
Dim ar gofnod
Hon Alderman GILL HAYMES Ymddiriedolwr 01 January 2010
Dim ar gofnod
Councillor DAVID MELLEN Ymddiriedolwr 12 May 2007
BAKERSFIELD AND NEIGHBOURHOOD COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
NEW LIFE BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
NEW LIFE BAPTIST CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
NOTTINGHAM IMAGINATION LIBRARY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.34k £47.65k £22.83k £24.61k £25.71k
Cyfanswm gwariant £19.36k £76.57k £54.56k £16.05k £23.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 16 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 16 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 01 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 04 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 05 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 05 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 13 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 13 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o NCC Post Room
Loxley House
Station Street
NOTTINGHAM
NG2 3NG
Ffôn:
07972112174