Hanes ariannol LLANIGON AND HAY RURAL VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1006647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (92 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.54k £14.90k £12.34k £9.80k £11.87k
Cyfanswm gwariant £12.98k £6.34k £12.34k £6.97k £10.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.20k £13.00k £10.00k N/A N/A