MANCHESTER CATHEDRAL DEVELOPMENT TRUST

Rhif yr elusen: 1008295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The improvement, enhancement and major refurbishment of Manchester Cathedral, its fabric and grounds and the provision of new facilities and equipment of general benefit to Manchester Cathedral and the community served by Manchester Cathedral.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £13,119
Cyfanswm gwariant: £38,810

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Chwefror 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Reverend Canon Dr Ian Jorysz Ymddiriedolwr 24 April 2024
THE MANCHESTER CATHEDRAL VISITOR CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
CANON PHILIP STEEL BLINKHORN Ymddiriedolwr 27 February 2023
CANON RICHSON'S EXHIBITION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Marion Elizabeth McClintock MBE, BA Ymddiriedolwr 07 December 2022
LANCASTER PRIORY MUSIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Robert Eric Hough CBE DL LLB Ymddiriedolwr 07 December 2022
Dim ar gofnod
David Robert Allinson Ymddiriedolwr 07 December 2022
Dim ar gofnod
PHILIP DEAKIN Ymddiriedolwr 19 August 2011
Dim ar gofnod
THE VERY REVEREND ROGERS MORGAN GOVENDER Ymddiriedolwr
CATHERINE RICHARDS CHARITY OR STRANGEWAYS WIDOW'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE DEAN OF MANCHESTER CROSLAND FUND
Derbyniwyd: Ar amser
BISHOP LEE'S SCHOLARSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
THE MANCHESTER CATHEDRAL VISITOR CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASSOCIATION OF ENGLISH CATHEDRALS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £31.66k £158.75k £45.33k £6.17k £13.12k
Cyfanswm gwariant £7.59k £8.52k £60.81k £9.49k £38.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Tachwedd 2023 20 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Chwefror 2023 114 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Chwefror 2023 114 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Tachwedd 2021 30 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Tachwedd 2021 30 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Rhagfyr 2020 51 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Rhagfyr 2020 51 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
MANCHESTER CATHEDRAL
VICTORIA STREET
MANCHESTER
M3 1SX
Ffôn:
01618332220
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael