Hanes ariannol WILDLIFE RESEARCH AND MANAGEMENT TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1010383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.54k £3.52k £3.89k £4.46k £5.53k
Cyfanswm gwariant £8.65k £8.88k £9.32k £546 £9.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A