Hanes ariannol SIOBHAN DAVIES DANCE COMPANY

Rhif yr elusen: 1010786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.05m £1.13m £911.20k £1.04m £922.52k
Cyfanswm gwariant £911.60k £871.81k £1.01m £957.10k £953.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £752.59k £10.00k £592.73k £592.73k £592.73k
Incwm o roddion a chymynroddion £823.46k £1.01m £684.43k £832.70k £721.51k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £27.05k £12.61k £33.10k £31.32k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £194.46k £112.39k £193.19k £174.25k £44.05k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £2.92k
Incwm - Buddsoddiad £81 £59 £497 £1.53k £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £156.96k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £869.80k £827.89k £965.91k £917.66k £926.90k
Gwariant - Ar godi arian £41.81k £43.92k £40.06k £39.44k £26.22k
Gwariant - Llywodraethu £15.47k £16.55k £18.97k £16.69k £17.23k
Gwariant - Sefydliad grantiau £69.78k £71.07k £71.07k £71.07k £71.07k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0