OSPREY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising through events eg dinner dances, speakers, golf and other social occasions and by donations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A C WARNEKEN-GOLD | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Maxine Osgerby | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||
DAVID HAIRE | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||||
Christina Mary Wood | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
||||||
WILLIAM WADDINGTON | Ymddiriedolwr | 27 March 2012 |
|
|
||||||
DEBBIE CHETHAM-SUTTON | Ymddiriedolwr | 27 March 2012 |
|
|
||||||
DR S STEEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Syd HOWEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
COLIN ENGLISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Marilyn CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
S ENGLISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Vanessa CHETHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.17k | £22.76k | £34.67k | £26.52k | £32.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.28k | £10.54k | £11.03k | £12.51k | £13.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15 JULY 1992
Gwrthrychau elusennol
1) THE PURCHASE OF A BONE DENSITOMETER AND OTHER APPARATUS OR EQUIPMENT, MEDICAL OR OTHERWISE REQUIRED FOR USE IN INVESTIGATING OR TREATING THE CONDITION OF OR ALLEVIATING THE SUFFERING OF OR FOR THE PURPOSE OF RESEARCH LEADING TO THE ADVANCEMENT OF MEDICAL SCIENCE IN THE FIELD OF OSTEOPOROSIS. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF ANY PERSON ENGAGED IN THE FIELD OF OSTEOPOROSIS. 3) TO CONDUCT RESEARCH LEADING TO THE ADVANCEMENT OF MEDICAL SCIENCE IN THE FIELD OF OSTEOPOROSIS GENERALLY AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED (IN PRACTICE NORTH AND NORTH EAST LINCOLNSHIRE)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o A.C Warneken Gold
Riga House
Humber Road
North Ferriby
HU14 3DW
- Ffôn:
- 01482849501
- E-bost:
- howey@howey.karoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window