Hanes ariannol RAYMOND WILLIAMS MEMORIAL TRUST SOCIETY

Rhif yr elusen: 1015887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.01k £2.10k £3.84k £4.69k £1.41k
Cyfanswm gwariant £2.26k £1.81k £4.64k £3.52k £1.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A