Hanes ariannol CUMNOR GARDENING CLUB

Rhif yr elusen: 1016235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 02/03/2021 02/03/2022 02/03/2023 02/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.14k £928 £522 £3.54k £728
Cyfanswm gwariant £7.30k £825 £644 £3.71k £1.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A