TYNESIDE DECORATIVE AND FINE ARTS SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The society organises ten lectures each year on the decorative and fine arts. It has a church recorders group whose researches produce records of the fabric and contents of churches for presentation. Volunteers assist museums and other institutions with the cataloguing and maintenance of heritage property. The society makes grants to support arts projects in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 01 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
- TYDFAS (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Fletcher | Cadeirydd | 11 April 2016 |
|
|
||||
LALIK NASMYTH | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Susan Wood | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Heather Ging | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Olivia Grant | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Dorothy Gregory | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|||||
Vivienne Molyneux | Ymddiriedolwr | 13 April 2017 |
|
|
||||
Carol Kerr | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
||||
Margaret Gill | Ymddiriedolwr | 14 April 2014 |
|
|
||||
JANE YOUNG | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
ROSALIND ELAINE SHARE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN KIDMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARION JEAN ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.51k | £11.79k | £6.33k | £6.33k | £8.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.49k | £8.86k | £6.35k | £6.35k | £10.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 SEPTEMBER 1992 AS AMENDED 8 FEBRUARY 1993
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE AESTHETIC EDUCATION OF THE PUBLIC AND THE CULTIVATION, APPRECIATION AND STUDY OF THE DECORATIVE AND FINE ARTS, AND THE GIVING OF AID TO THE CONSERVATION OF OUR NATIONAL ARTISTIC HERITAGE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 Roseworth Crescent
NEWCASTLE UPON TYNE
NE3 1NR
- Ffôn:
- 0191 2858067
- E-bost:
- Ianfletcher2@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window