Hanes ariannol NORTHERN CONSORTIUM

Rhif yr elusen: 1018979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.10m £4.97m £5.88m £6.60m £7.58m
Cyfanswm gwariant £4.71m £4.74m £5.46m £6.75m £7.68m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £4.94m £0 £6.54m £7.49m
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £5.83m £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £21.54k £3.81k £1.80k £23.29k £88.82k
Incwm - Arall £5.08m £29.11k £50.85k £35.01k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.71m £4.74m £5.46m £6.75m £7.68m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £56.84k £73.23k £83.98k £87.10k £101.85k
Gwariant - Sefydliad grantiau £70.00k £70.00k £36.38k £135.67k £133.87k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0