HALLOW WOMEN'S INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EDUCATION, RECREATION,and all appertaining to those subjects
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 25 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANETTE RIDDEX | Cadeirydd |
|
|
|||||
GWENDOLINE COUNSELL | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
ALISON O'HARA | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
ROSEMARY THOM | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
||||
MONICA SMITH | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
||||
PAULINE JENKINS | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||
DINAH GWILLIAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.92k | £827 | £1.45k | £1.55k | £1.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.69k | £788 | £1.77k | £2.09k | £1.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Chwefror 2025 | 236 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Chwefror 2025 | 602 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Chwefror 2025 | 967 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES ALREADY LODGED
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN PURPOSES OF THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION ARE TO ENABLE WOMEN WHO ARE INTERESTED IN ISSUES ASSOCIATED WITH RURAL LIFE, INCLUDING ARTS, CRAFTS AND SCIENCES, TO IMPROVE AND DEVELOP CONDITIONS OF RURAL LIFE, TO ADVANCE THEIR EDUCATION IN CITIZENSHIP, IN PUBLIC QUESTIONS BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL, IN MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS AND IN ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, HANDICRAFTS, HOME ECONOMICS, HEALTH AND SOCIAL WELFARE. IT SEEKS TO GIVE WOMEN THE OPPORTUNITY OF WORKING TOGETHER THROUGH THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION AND OF PUTTING INTO PRACTICE THOSE IDEALS FOR WHICH IT STANDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 OMBERSLEY ROAD
WORCESTER
WR3 7BW
- Ffôn:
- 01905610396
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window