Hanes ariannol 1ST APSLEY SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1019552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.15k £51.35k £97.64k £91.43k £133.43k
Cyfanswm gwariant £44.07k £39.36k £94.44k £93.79k £145.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.38k £8.00k £5.17k N/A N/A