HILLTOP WOMEN'S INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Speakers to Meetings
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 03 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Turnbull | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Susan Quin | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Marion Staiano | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Valerie Milne | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Christina Anne Shea | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
ANN HILARY MARSH | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Jill Denise Burton | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
MARY DEACON | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70k | £1.31k | £1.26k | £1.98k | £2.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.13k | £1.60k | £1.64k | £1.77k | £2.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 03 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 13 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES (ALREADY LODGED)
Gwrthrychau elusennol
TO ENABLE WOMEN TO TAKE AN EFFECTIVE PART IN RURAL LIFE AND DEVELOPMENT
Maes buddion
IN PRACTICE TURNER'S HILL, EAST GRINSTEAD, FELBRIDGE, CRAWLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Spring Meadow
Green Lane, Snow Hill
Crawley Down
CRAWLEY
West Sussex
RH10 3ED
- Ffôn:
- 01342 715303
- E-bost:
- mail@marydeacon.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window