JEWISH GENEALOGICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organises lectures, seminars and workshops for members and the public. Publishes guides to the study of Jewish Genealogy available to all, a journal (Shemot) and newsletter. Operates a library open to all by arrangement. Promotes research into Jewish family history. Provides websites open to all containing details of more than 1000 Jewish communities in Great Britain.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leigh Dworkin | Cadeirydd | 15 September 2020 |
|
|
||||
David Justin Mendoza | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||
Jane Segal | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Jill Leonie Whitehead | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|||||
Sharon Hintze | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|||||
LYDIA COLLINS | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
PETER HEILBRUNN | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Anthony Rosenthal | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Nigel David Siederer | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|||||
Marie-Anne Gilberte Knight | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
Laurence Maurice Harris | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
JESSICA FEINSTEIN | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
Anne Marcus | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.51k | £37.98k | £22.60k | £21.75k | £21.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.90k | £14.09k | £22.16k | £17.79k | £18.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 MAY 1992 AS AMENDED ON 23 MAY 1993 AS AMENDED ON 09 JUL 2001 AS AMENDED ON 26 OCT 2003 AS AMENDED ON 20 MAY 2012 AS AMENDED ON 15 SEP 2020 AS AMENDED ON 01 AUG 2021 AS AMENDED ON 02 JUL 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE STUDY OF AND RESEARCH INTO JEWISH GENEALOGY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO Box 922
Amersham
HP6 9JG
- Ffôn:
- 07887484570
- E-bost:
- enquiries@jgsgb.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window