Hanes ariannol GEORGE MACDONALD SOCIETY

Rhif yr elusen: 1024021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/10/2020 01/10/2021 01/10/2022 01/10/2023 01/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £423 £1.34k £783 £273 £36.98k
Cyfanswm gwariant £645 £437 £1.30k £343 £33.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A