Hanes ariannol FORNCETT PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1024080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.90k £35.52k £73.55k £69.89k £43.16k
Cyfanswm gwariant £41.43k £37.13k £42.71k £57.31k £108.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £28.59k N/A £60.57k £35.76k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.06k N/A £42.70k N/A N/A