Hanes ariannol GIRLGUIDING MORECAMBE DIVISION

Rhif yr elusen: 1025226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.24k £1.23k £509 £1.64k £3.25k
Cyfanswm gwariant £2.76k £0 £1.27k £494 £3.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A