Hanes ariannol ROTARY CLUB OF OTTER VALLEY TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1025672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.86k £9.03k £35.46k £21.18k £28.19k
Cyfanswm gwariant £21.37k £8.04k £32.72k £28.14k £26.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £21.18k N/A