DRESDEN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Dresden Trust builds bridges of friendship and cooperation between the people of Britain and Dresden following the destruction of the historic centre by British bombing in 1945. Having pursued reconciliation in the 30 years since its foundation, the Trust cooperates with Dresden in school exchanges, youth learning projects, culture, conferences and enhancement of public spaces.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 09 Medi 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinclair Mckay | Ymddiriedolwr | 10 July 2020 |
|
|
||||
Angela Mary Findlay | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Daniel Schieferdecker | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
Ruediger Goerner | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||
Paul Stocker | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|||||
Marcus Ferrar | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £935 | £10.20k | £2.55k | £50 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £785 | £3.84k | £2.79k | £9.14k | £7.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 07 Chwefror 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | 169 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 07 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 16 AUGUST 1993, AS AMENDED BY SCHEME SEALED 5 NOVEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELIGION, IN PARTICULAR BY THE RESTORATION OF THE CHURCH OF OUR LADY IN DRESDEN AND THEREBY THE REMEMBRANCE OF THE VICTIMS OF AERIAL BOMBARDMENT; THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE CITIZENS OF THE UNITED KINGDOM IN GERMAN ART, ARCHITECTURE, HISTORY, MUSIC, LITERATURE AND SCIENCE WITH PARTICULAR REFERENCE OT DRESDEN/SAXONY; AND THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF GERMAN CITIZENS, IN PARTICULAR THOSE OF DRESDEN/SAXONY, IN THE ART, ARCHITECTURE, HISTORY , MUSIC, LITERATURE AND SCIENCE OF THE UNITED KINGDOM
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 CAPEL CLOSE
OXFORD
OX2 7LA
- Ffôn:
- 07584 199488
- E-bost:
- INFO@DRESDENTRUST.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window