Hanes ariannol RLUK (RESEARCH LIBRARIES UK)

Rhif yr elusen: 1026543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £411.54k £530.60k £595.85k £770.37k £414.87k
Cyfanswm gwariant £430.49k £380.20k £585.73k £631.88k £459.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £101.63k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £200.00k £350.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £347.21k £347.21k £365.98k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £183.34k £248.06k £398.15k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £54 £586 £6.24k N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £380.20k £585.73k £631.88k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £5.05k £11.20k £11.68k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £194.13k £218.79k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 N/A