RLUK (RESEARCH LIBRARIES UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RLUK's primary purpose is to increase the ability of research libraries to support the research community in the United Kingdom, and beyond.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Medi 1993: Cofrestrwyd
- RESEARCH LIBRARIES UK (Enw gwaith)
- CURL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Louise Harvell | Cadeirydd | 19 March 2021 |
|
|||||
Christopher Bruce Cipkin | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|||||
Wendy Heather White | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Dr Catriona Cannon | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
James Gordon Anthony-Edwards | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Dr Catherine Teresa Eagleton | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Edmund James Thomas Fay | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Kirsty Lingstadt | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Catherine Louise Price | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Jeremy Charles Upton | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £411.54k | £530.60k | £595.85k | £770.37k | £414.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £430.49k | £380.20k | £585.73k | £631.88k | £459.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £101.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £200.00k | £350.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £347.21k | £347.21k | £365.98k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £183.34k | £248.06k | £398.15k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £54 | £586 | £6.24k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £380.20k | £585.73k | £631.88k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.05k | £11.20k | £11.68k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £194.13k | £218.79k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 28 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 28 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 02 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 02 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/07/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/07/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/10/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/11/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 05/12/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/11/2012
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN, IMPROVE AND PROMOTE LIBRARY RESOURCES AND SERVICES FOR RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RLUK
Room 257
Senate House
Malet Street
London
WC1E 7HU
- Ffôn:
- 02078628647
- E-bost:
- helpdesk@rluk.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window