Ymddiriedolwyr RLUK (RESEARCH LIBRARIES UK)
Rhif yr elusen: 1026543

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Louise Harvell | Cadeirydd | 19 March 2021 |
|
|||||
Christopher Bruce Cipkin | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|||||
Wendy Heather White | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Dr Catriona Cannon | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
James Gordon Anthony-Edwards | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Dr Catherine Teresa Eagleton | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Edmund James Thomas Fay | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Kirsty Lingstadt | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Catherine Louise Price | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Jeremy Charles Upton | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.