MALONE SOCIETY

Rhif yr elusen: 1027048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Malone Society is named after Edmond Malone, the editor of the first variorum edition of Shakespeare. Since its foundation in 1906, its purpose has been to make more accessible the materials essential for the study of English Renaissance drama. Its publications are renowned for their meticulous scholarship and high standard of accuracy, and are indispensable to students of early drama.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Cyfanswm incwm: £15,545
Cyfanswm gwariant: £19,374

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Awstralia
  • Canada
  • Japan
  • Unol Daleithiau

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Hydref 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Prof. Siobhan Christine Keenan Cadeirydd 07 November 2012
Dim ar gofnod
Dr Maria Shmygol Ymddiriedolwr 10 June 2023
Dim ar gofnod
Paul Mark Cunningham Ymddiriedolwr 04 February 2023
Dim ar gofnod
Dr Simon Christopher Smith Ymddiriedolwr 10 October 2022
Dim ar gofnod
Dr Harry Rennells McCarthy Ymddiriedolwr 03 January 2022
Dim ar gofnod
Dr Eleanor Collins Ymddiriedolwr 01 February 2020
Dim ar gofnod
Dr JOSE PEREZ DIEZ Ymddiriedolwr 02 June 2018
Dim ar gofnod
Dr Lucy Munro Ymddiriedolwr 15 June 2014
Dim ar gofnod
Dr Eleanor Lowe Ymddiriedolwr 15 June 2014
Dim ar gofnod
Professor Henry Woudhuysen FBA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Prof. George Richard Proudfoot Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Leah Scragg Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Professor Catherine Teresa Richardson Ymddiriedolwr
THE FORUM TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Katharine Craik Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr Martin Wiggins Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.96k £6.19k £9.63k £10.03k £15.55k
Cyfanswm gwariant £31.54k £15.69k £13.07k £20.23k £19.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 03 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 09 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 23 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 18 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o Heatherville
Crumps Brook
Hopton Wafers
KIDDERMINSTER
Worcestershire
DY14 0HS
Ffôn:
07983027660