UNITED KINGDOM ASSOCIATION OF BUILDING PRESERVATION TRUSTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The UK Association of Building Preservation Trusts (APT) was formed in 1989 to provide building preservation trusts (BPTs) with a forum to discuss common issues, pool ideas, share experiences and provide advice. APT assists building preservation trusts to save historic buildings for the enjoyment of future generations, thereby facilitating community-led regeneration.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 06 Chwefror 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1167662 HERITAGE TRUST NETWORK
- 04 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
- 06 Chwefror 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- A P T (Enw gwaith)
- ASSOCIATION OF PRESERVATION TRUSTS (Enw gwaith)
- UKAPT (Enw gwaith)
- Talu staff
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.97k | £80.72k | £55.04k | £54.83k | £59.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.92k | £92.41k | £65.97k | £44.62k | £67.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 24 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 24 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 31 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 31 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 02 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 10 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 30 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 30 Ionawr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11TH SEPTEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED FOOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE AND IMPROVE THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF RELEVANT CHARITIES IN DIRECT FURTHERANCE OF THEIR OBJECTS BY THE PROVISION OF INFORMATION ADVICE AND ASSISTANCE IN THE ESTABLISHMENT ADMINISTRATION AND MANAGEMENT.FOR THIS PURPOSE "RELEVANT CHARITIES" SHALL MEAN CHARITIES ESTABLISHED TO PROMOTE THE PROTECTION AND PRESERVATION OF ANY BUILDING OR BUILDINGS STRUCTURE OR STRUCTURES OR MONUMENT OR MONUMENTS OF AESTHETIC ARCHITECTURAL ARCHAELOGICAL HISTORICAL OR CONSTRUCTIONAL VALUE AND THEIR APPURTENANT GROUNDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window