Hanes ariannol ROTARY CLUB OF BIDEFORD BRIDGE TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1029875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.41k £14.97k £26.82k £24.39k £23.09k
Cyfanswm gwariant £27.46k £13.11k £25.40k £19.85k £24.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.05k N/A N/A N/A