Hanes ariannol THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Rhif yr elusen: 1030406
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.84m £2.17m £2.21m £2.98m £3.97m
Cyfanswm gwariant £3.53m £2.54m £2.79m £3.84m £4.30m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £20 £520 £3.93k £3.87k £2.80k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £23.72k £25.34k £754 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.77m £2.11m £2.15m £2.77m £3.75m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £44.35k £37.99k £31.61k £187.14k £217.55k
Incwm - Arall £24.22k £0 £0 £24.17k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.53m £2.54m £2.79m £3.84m £4.30m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £212.51k £202.53k £0 £354.31k £303.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0