Ymddiriedolwyr THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Rhif yr elusen: 1030406

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Laurent Salomon | Cadeirydd | 06 October 2013 |
|
|
||||
Dr Mala Sibal | Ymddiriedolwr | 15 September 2024 |
|
|
||||
Dr Suresh Seshadri | Ymddiriedolwr | 15 September 2024 |
|
|
||||
Dr Simon Meagher | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Dr Alexandros Sotiriadis | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Dr Ritsuko Pu | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Dr Fatima Crispi Brillas | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Dr George Condous | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Dr Jessica Preisler Romanow | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Prof. Asma Khalil | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
Prof. Liona Poon | Ymddiriedolwr | 13 October 2019 |
|
|
||||
Dr Reem Abu-Rustum | Ymddiriedolwr | 13 October 2019 |
|
|
||||
Prof. Thomas Bourne | Ymddiriedolwr | 11 October 2015 |
|
|
||||
Prof. Caterina Bilardo | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.