ASSEMBLIES OF GOD INCORPORATED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our objective is "the benefit of the public through the Advancement of the Christian religion ...in accordance with the Statement of Faith of...AoG..." which we do through our membership network of around 550 local churches. All are committed to connecting people to Jesus through various ministries, including work with children, youth & young adults as well as teaching, training & community work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£3,018,385
Roddion a chymynroddion | £1.24m | |
Weithgareddau elusennol | £1.61m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £164.12k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,167,841
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.17m | |
Arall | £0 |
£22,288 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £38,297 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £3.17m |
Pobl

29 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
278 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- AOG (Enw gwaith)
- ASSEMBLIES OF GOD IN GREAT BRITAIN AND IRELAND INCORPORATED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK ANDREW WILTSHIRE | Cadeirydd | 15 March 2018 |
|
|||||||
Ian Derek Williams | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||||
Elaine Palmer-Taylor | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||||
Dr Rachael Ita | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||||
Rev Paul Weaver | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||||
Eliana Whyte | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||||
GLYN BARRETT | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|||||||
Lukas Erich Dewhirst | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.20m | £2.19m | £4.42m | £3.08m | £3.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.01m | £1.69m | £2.34m | £2.91m | £3.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £26.06k | £38.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.55m | £1.30m | £2.02m | £1.70m | £1.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £642.04k | £512.40k | £973.80k | £1.28m | £1.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.25k | £19.92k | £10.76k | £94.24k | £164.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £352.97k | £1.42m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £44.03k | £111.38k | £462.22k | £38.24k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.01m | £1.69m | £2.34m | £2.91m | £3.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.83k | £11.16k | £11.49k | £12.60k | £13.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.67m | £1.63m | £482.24k | £479.39k | £469.21k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £207.97k | £219.81k | £243.45k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.39m | £1.88m | £4.91m | £5.08m | £4.98m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £407.91k | £355.44k | £411.39k | £413.82k | £452.34k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/11/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/01/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25/05/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/04/2014 as amended on 15 Mar 2018 as amended on 26 Sep 2018 as amended on 18 Feb 2019 as amended on 06 May 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE FELLOWSHIP OF ASSEMBLIES OF GOD AND TO SUPPORT THE CHARITABLE ACTIVITIES OF THE INDIVIDUAL CHURCHES WITHIN THE FELLOWSHIP IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ANY PART OF THE WORLD IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH OF THE FELLOWSHIP OF ASSEMBLIES OF GOD AS APPROVED BY THE GENERAL COUNCIL FROM TIME TO TIME (THE “STATEMENT”) IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT. TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS FROM TIME TO TIME THINK FIT; AND TO ADVANCE EDUCATION IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Assemblies Of God Great Britain
Arlington House
Bloom Street
Salford
Manchester
M3 6AJ
- Ffôn:
- 01777817663
- E-bost:
- info@aoggb.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window