THE TYNEDALE TALKING NEWSPAPER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Each week, a team of readers records the Hexham Courant, Tynedale's local newspaper, for distribution to blind and partially sighted people, and to other disabled people unable to read a printed newspaper. Recordings are copied onto memory sticks, and posted on Friday evenings. Listeners return the sticks to be re-used for the following week's recording. We normally have around 100 listeners.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Northumberland
Llywodraethu
- 10 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1092103 THE BLYTH AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER
- 28 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
- TTN (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Clegg | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
LORAINE OLIVER | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
NEVILLE PARKIN | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Michael BROADHURST | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
ED TURNBULL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.15k | £6.07k | £4.54k | £3.15k | £1.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.89k | £6.45k | £1.40k | £2.84k | £3.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 23 Mehefin 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/10/1993 AS AMENDED ON 10/07/2012 as amended on 13 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION IS TO RELIEVE THE BLIND, OR THE PARTIALLY-SIGHTED, OR THOSE LABOURING UNDER SOME TEMPORARY OR PERMANENT INCAPACITY OR DISABILITY WHICH MAKES READING A STRAIN, BY THE PROVISION OF RECORDED MEDIA OR TACTILE READING MATTER TO RESIDENTS OF TYNEDALE AND THE WIDER COMMUNITY.
Maes buddion
TYNEDALE AND THE WIDER COMMUNITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Croft View
Ovingham
PRUDHOE
Northumberland
NE42 6AN
- Ffôn:
- 01661 835096
- E-bost:
- treas@ttnweb.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window