Hanes ariannol NCFE

Rhif yr elusen: 1034808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.13m £38.79m £39.10m £43.03m £48.60m
Cyfanswm gwariant £32.32m £37.78m £41.91m £50.85m £50.23m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £696.73k £1.86m £615.98k £1.03m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.17m £295.61k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.19m £1.39m £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £33.30m £36.81m £38.14m £42.48m £48.00m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £465.00k £303.00k £423.00k £554.00k £593.00k
Incwm - Arall £1.17m £296.00k £532.00k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £30.56m £35.70m £41.42m £50.78m £50.16m
Gwariant - Ar godi arian £1.75m £2.08m £491.00k £74.00k £68.00k
Gwariant - Llywodraethu £134.00k £165.00k £134.00k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £54.00k £54.00k £90.00k £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0