BATHEASTON YOUTH CLUB

Rhif yr elusen: 1035473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Education/Training, Arts/Culture, Sport/Recrecation for children and young people, also provides buildings, facilities and open space for all ages

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £20,757
Cyfanswm gwariant: £19,897

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
  • Gwlad Yr Haf
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1035152 BATHEASTON NEIGHBOURHOOD GROUP
  • 24 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MRS PAM BURCOMBE Cadeirydd
BATHEASTON LEISURE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Jane Elizabeth Hoe Ymddiriedolwr 18 September 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BATHEASTON ST. JOHN THE BAPTIST WITH ST. CATHERINE
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST SWITHUN'S BATHFORD IN THE DIOCESE OF BATH & WELLS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ROBERT FRANCIS STANLEY MIMMACK Ymddiriedolwr 18 September 2024
THE BATHEASTON SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
BATHEASTON LEISURE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BATHEASTON ST. JOHN THE BAPTIST WITH ST. CATHERINE
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Kent Wood Ymddiriedolwr 18 September 2024
Dim ar gofnod
Tracey Louise Pike Ymddiriedolwr 09 June 2021
Dim ar gofnod
Maria Ann Bath Ymddiriedolwr 30 January 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.67k £31.06k £29.92k £8.22k £20.76k
Cyfanswm gwariant £15.53k £13.82k £19.72k £15.86k £19.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.50k £21.43k £20.92k N/A £7.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 07 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 05 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 22 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 01 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 12 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
30 FORRESTER GREEN
COLERNE
CHIPPENHAM
SN14 8EB
Ffôn:
07901571224
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael