Hanes ariannol St. Paul's Steiner School Building

Rhif yr elusen: 1037313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £139.13k £117.31k £172.56k £220.41k £225.59k
Cyfanswm gwariant £69.25k £118.88k £219.36k £165.55k £224.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.36k N/A N/A N/A N/A