Hanes ariannol FOUNDATION RACHEL AND PAMELA SCHIELE

Rhif yr elusen: 1038712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £403.63k £801.24k £399.52k £295.62k £579.88k
Cyfanswm gwariant £343.36k £792.05k £379.53k £306.81k £631.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £0 N/A N/A £2.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £801.24k N/A N/A £576.06k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A £1.54k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £792.05k N/A N/A £631.39k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £1.85k N/A N/A £307
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A £0