THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE NORWICH

Rhif yr elusen: 1039057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of study and activity groups for people no longer in/retired from full time employment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £24,786
Cyfanswm gwariant: £25,582

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mehefin 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE U3A NORWICH (Enw gwaith)
  • U3A NORWICH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lindsay Hickey Cadeirydd 20 November 2019
Dim ar gofnod
Andrew Fryer Ymddiriedolwr 06 February 2024
NORTH WALSHAM AND DILHAM CANAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Victor Threadkell Ymddiriedolwr 02 January 2024
Dim ar gofnod
Collette Rogers Ymddiriedolwr 02 January 2024
Dim ar gofnod
KATHERINE BARBARA ANETTS Ymddiriedolwr 02 January 2024
THE NORWICH PHILHARMONIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF THE NORWICH MUSEUMS
Derbyniwyd: Ar amser
NORWICH BAROQUE
Derbyniwyd: Ar amser
NORWICH PRINTING MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
PRISCILLA BACON LODGE SUPPORT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
GREAT HALL PLAYERS
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Derry Osborn Ymddiriedolwr 06 December 2023
NORWICH METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Catherine Elizabeth Sharples Ymddiriedolwr 07 January 2020
Dim ar gofnod
Verena Joan Carr Ymddiriedolwr 20 November 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.93k £15.62k £17.47k £20.06k £24.79k
Cyfanswm gwariant £18.80k £17.02k £19.25k £24.67k £25.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 12 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 03 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 25 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 19 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 19 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
10 NINHAMS COURT
NORWICH
NR2 1NX
Ffôn:
07843766382