CLEVELAND PHILHARMONIC CHOIR MUSIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Music making and promotion of classical music in the North East of England
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hartlepool
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 29 Mehefin 1994: Cofrestrwyd
- CLEVELAND PHILHARMONIC CHOIR (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Hinton | Cadeirydd | 06 October 2021 |
|
|
||||
Alison Ruth Whittaker | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Nicholas David Wills | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Katherine Adelaide Louise Pickover | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Robert Adam Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Yvonne Houston | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Ricky Hallam | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
JOAN CARTER | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Lizanne Allen | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||
JANE LOUISE NEAL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KATHRYN BEEVERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.97k | £7.93k | £26.58k | £41.34k | £30.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.65k | £9.32k | £34.34k | £56.95k | £26.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 MAY 1982 AS AMENDED 26 APRIL 1994
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE,IMPROVE,DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS, AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE COMMITTEE SHALL DETERMINE.
Maes buddion
REDCAR AND CLEVELAND HARTLEPOOL MIDDLESBROUGH STOCKTON-ON-TEES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 OAKTREE GROVE
STOCKTON-ON-TEES
TS18 5NG
- Ffôn:
- 01642656241
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window